Nazwa |
Typ |
Data |
Operacja |
Informacja Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej
|
element menu |
2019-10-09 08:26:18 |
MODYFIKACJA |
Informacja Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej
|
element menu |
2019-10-09 08:26:18 |
MODYFIKACJA |
Informacja Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej
|
element menu |
2019-10-09 08:26:12 |
UTWORZENIE |
array (
'name' => 'nowe podmenu',
'document_class' => 'html',
'id_data_menu_style' => '0',
'publicate_move' => ' (id: 0)',
'publicate_move_from' => 'Komunikaty (id: 94960)',
'visible' => 'f',
)
|
element menu |
2019-10-09 08:25:55 |
MODYFIKACJA |
wykasowano
|
element menu |
2019-10-09 08:25:55 |
MODYFIKACJA |
array (
'name' => 'nowe podmenu',
)
|
element menu |
2019-10-09 08:25:45 |
UTWORZENIE |
array (
'name' => 'nowe podmenu',
)
|
element menu |
2019-10-09 08:24:35 |
UTWORZENIE |
Arkadiusz Gerono - Prezes Zarządu od dnia 09.08.2019
|
plik |
2019-10-08 12:57:59 |
MODYFIKACJA |
Arkadiusz Gerono - Prezes Zarządu od dnia 09.08.2019
|
plik |
2019-10-08 12:55:24 |
UTWORZENIE |
Arkadiusz Gerono - Wiceprezes Zarządu od dnia 23.04.2019 do dnia 08.08.2019
|
plik |
2019-10-08 12:53:12 |
MODYFIKACJA |
Arkadiusz Gerono - Wiceprezes Zarządu od dnia 23.04.2019 do dnia 08.08.2019
|
plik |
2019-10-08 12:52:45 |
MODYFIKACJA |
Arkadiusz Gerono - Wiceprezes Zarządu od dnia 23.04.2019 do dnia 08.08.2019
|
plik |
2019-10-08 12:51:34 |
UTWORZENIE |
oświadczenia rok 2015-2016-2017-2018
|
dokument HTML |
2019-10-08 12:32:26 |
MODYFIKACJA |
oświadczenia rok 2015-2016-2017-2018
|
dokument HTML |
2019-10-08 12:32:26 |
MODYFIKACJA |
Katarzyna Ewa Jamrozik - Referent ds. świadczeń pomocy społecznej MOPS
|
plik |
2019-10-08 12:32:04 |
UTWORZENIE |